24. juniOverskudd på DKK 89 mio.SK FORSYNING A/SSK FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 22 mio.SK SPILDEVAND A/SSK SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 2,9 mio.SK GADELYS A/SSK GADELYS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 30 mio.SK VARME A/SSK VARME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 5,5 mio.SK VAND A/SSK VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 15 mio.SK ENERGI A/SSK ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. juniOverskudd på DKK 86.129 MAIN INVEST ApSMAIN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 3,7 mio.KIM AUGUSTSEN A/SKIM AUGUSTSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er styreleder.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 9,8 mio.KØBMAND J.Ø. ANDRESENS LEGAT FOR NAKSKOV OG SLAGELSEKØBMAND J.Ø. ANDRESENS LEGAT FOR NAKSKOV OG SLAGELSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. aprilOverskudd på DKK 6,2 mio.Grønvold & Schou Holding ApSGrønvold & Schou Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend Aage Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Floating Power Plant, KK-Group og ZeanetSamtidig er Lars Erik Clausen, Anders Frederik Gjesing, Kenneth Martin Hansen og Jane Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Villum Christensen, Pernille Ivalo Frandsen, Ole Ernstsen Hansen, Stina Abelone Madsen, Svend Aage Nielsen, Anna Strøbæk og Ali Yavuz. Les artikkel
31. desember 2023Svend Aage Nielsen forlater styretZeanet A/SSvend Aage Nielsen forlater styret for Zeanet A/S etter en periode på 6 år.Se mere
24. november 2023Kurt Hyldmar blir med i styretKIM AUGUSTSEN A/SKurt Hyldmar blir med i styret for KIM AUGUSTSEN A/S. Svend Aage Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
27. august 2023Jørgen Mejsner Sørensen forlater styretKIM AUGUSTSEN A/SJørgen Mejsner Sørensen forlater styret for KIM AUGUSTSEN A/S etter en periode på 2 år. Svend Aage Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 51 mio.SK FORSYNING A/SSK FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 3,7 mio.SK VAND A/SSK VAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 19 mio.SK SPILDEVAND A/SSK SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 39 mio.SK VARME A/SSK VARME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 9,6 mio.Zeanet A/SZeanet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Underskudd på DKK 6,2 mio.SK ENERGI A/SSK ENERGI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Aage Nielsen er medlem av styret.Se mere