5. desember 2022Endring i eierkretsenBAELT IVSSvend Adri El-Shoubary Tolstrup er ikke lenger registrert som reell eier av BAELT IVS.Se mere
8. mars 2022Ny status UNDER KONKURSBAELT IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup eier 24,5% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Svend Adri El-Shoubary Tolstrup forlater ledelsenBAELT IVSSvend Adri El-Shoubary Tolstrup forlater ledelsen for BAELT IVS etter en periode på 7 år.Se mere
25. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBAELT IVSTidligere status: Normal. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup eier 24,5% av virksomheten.Se mere
11. desember 2021Underskudd på DKK 4.384 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BAELT IVSTidligere bransje: Uoplyst. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 4.384 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2019Underskudd på DKK 9.944 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Underskudd på DKK 9.944 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2017Underskudd på DKK 6.169 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2016Underskudd på DKK 6.675 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2015Underskudd på DKK 28.098 BAELT IVSBAELT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2014 til 30. juni. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2014StiftelseBAELT IVSBAELT IVS stiftes i bransjen uoplyst. Svend Adri El-Shoubary Tolstrup er medlem af ledelsen.Se mere