1. juliUnderskudd på DKK 6.614 FONDEN VIMBY I HJORTSHØJFONDEN VIMBY I HJORTSHØJ offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Svend-Arne Surland er nestleder i styret.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 242.652 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 223.472 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023Underskudd på DKK 40.097 FONDEN VIMBY I HJORTSHØJFONDEN VIMBY I HJORTSHØJ offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend-Arne Surland er nestleder i styret.Se mere
14. april 2023Bodil Dahl Jensen forlater styretFONDEN VIMBY I HJORTSHØJBodil Dahl Jensen forlater styret for FONDEN VIMBY I HJORTSHØJ etter en periode på 1 år. Svend-Arne Surland er fortsatt nestleder i styret.Se mere
14. mars 2023Svend-Arne Surland blir med i styretFONDEN VIMBY I HJORTSHØJSvend-Arne Surland blir med i styret for FONDEN VIMBY I HJORTSHØJ.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 138.074 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 125.411 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Overskudd på DKK 136.245 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Overskudd på DKK 144.078 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 159.397 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Overskudd på DKK 152.789 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2019Overskudd på DKK 103.817 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2019Overskudd på DKK 101.377 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2018Overskudd på DKK 62.083 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2018Overskudd på DKK 64.393 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2017Overskudd på DKK 112.897 SVEND SURLAND HOLDING ApSSVEND SURLAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2017Overskudd på DKK 123.910 SVEND SURLAND CONSULT ApSSVEND SURLAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Svend-Arne Surland er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2017Svend-Arne Surland forlater styretGLOBAL MARINE SURVEYORS ApSSvend-Arne Surland forlater styret for GLOBAL MARINE SURVEYORS ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. mars 2017Svend-Arne Surland forlater ledelsenGLOBAL MARINE SURVEYORS ApSSvend-Arne Surland forlater ledelsen for GLOBAL MARINE SURVEYORS ApS etter en periode på 11 år.Se mere