25. oktober 2023Endring i eierkretsenKARIN CHRISTENSEN ApSSvend Bie Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av KARIN CHRISTENSEN ApS.Se mere
8. mai 2023AdresseendringKARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS flytter til ny adresse i Odense M. Svend Bie Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
4. mai 2023AdresseendringKARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS flytter fra Vester Skerninge til Odense M. Svend Bie Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. mai 2023Bo Tonny Tverskov forlater ledelsenKARIN CHRISTENSEN ApSBo Tonny Tverskov forlater ledelsen for KARIN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 2 uker. Svend Bie Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
2. mai 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONKARIN CHRISTENSEN ApSTidligere status: Normal. Svend Bie Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
24. april 2023Underskudd på DKK 183.982 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Svend Bie Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. april 2023Bo Tonny Tverskov blir med i ledelsenKARIN CHRISTENSEN ApSBo Tonny Tverskov erstatter Svend Bie Christensen i ledelsen for KARIN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 46 år.Se mere
26. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortKARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2021Overskudd på DKK 550.198 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2020Overskudd på DKK 230.337 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2019Underskudd på DKK 714.414 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2019AdresseendringKARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS flytter til ny adresse i Vester Skerninge. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2018Underskudd på DKK 340.001 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 172.509 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2016Overskudd på DKK 1,1 mio.KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2015Overskudd på DKK 285.649 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2014Overskudd på DKK 855.199 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013Overskudd på DKK 86.709 KARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortKARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortKARIN CHRISTENSEN ApSKARIN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Svend Bie Christensen er medlem af ledelsen.Se mere