19. juli 2005Svend Boye Pedersen forlater styretApS SPKR 4 NR.1355Svend Boye Pedersen forlater styret for ApS SPKR 4 NR.1355 etter en periode på 18 år.Se mere
20. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
13. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. mai 1996Flere forlater styretApS SPKR 4 NR.13552 medlemmer forlater styret for ApS SPKR 4 NR.1355. Svend Boye Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 1988Axel Helge Nielsen forlater ledelsenApS SPKR 4 NR.1355Axel Helge Nielsen forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR.1355 etter en periode på 1 år. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
27. januar 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR.1355Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR.1355 etter en periode på 5 måneder. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. september 1987StiftelseApS SPKR 4 NR.1355ApS SPKR 4 NR.1355 stiftes i bransjen uoplyst. Svend Boye Pedersen er medlem av styret.Se mere