20. oktober 2010Svend Børge Jacobsen forlater styretHF KSIF ApSSvend Børge Jacobsen forlater styret for HF KSIF ApS etter en periode på 3 år.Se mere
18. august 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHF KSIF ApSTidligere status: Normal. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
2. juli 2010Niels Christian Rasmussen forlater styretHF KSIF ApSNiels Christian Rasmussen forlater styret for HF KSIF ApS etter en periode på 3 år. Svend Børge Jacobsen er fortsatt styreleder.Se mere
2. juli 2010Niels Christian Rasmussen forlater ledelsenHF KSIF ApSNiels Christian Rasmussen forlater ledelsen for HF KSIF ApS etter en periode på 16 år. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
28. mai 2010Nytt navn: HF KSIF ApSHALSNÆS FISK ApSHALSNÆS FISK ApS skifter navn til HF KSIF ApS. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
23. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortHALSNÆS FISK ApSHALSNÆS FISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortHALSNÆS FISK ApSHALSNÆS FISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.HALSNÆS FISK ApSTidligere bransje: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
7. november 2007Torben Kurt Rydahl Sørensen blir med i styretHALSNÆS FISK ApSTorben Kurt Rydahl Sørensen blir med i styret for HALSNÆS FISK ApS. Svend Børge Jacobsen er fortsatt styreleder.Se mere
11. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortHALSNÆS FISK ApSHALSNÆS FISK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Svend Børge Jacobsen er styreleder.Se mere
30. april 2007Svend Børge Jacobsen blir med i styretHALSNÆS FISK ApSSvend Børge Jacobsen blir med i styret for HALSNÆS FISK ApS.Se mere