30. juni 2004Ekaterina Sergeevna Thomsen blir med i styretCONCORDIA INVEST A/SEkaterina Sergeevna Thomsen erstatter Svend Egon Lausen i styret for CONCORDIA INVEST A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortCONCORDIA INVEST A/SCONCORDIA INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. august 2001 til 31. desember 2002. Svend Egon Lausen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2001AdresseendringCONCORDIA INVEST A/SCONCORDIA INVEST A/S flytter til ny adresse i Søborg. Svend Egon Lausen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2001Ny selskapsform AktieselskabCONCORDIA INVEST A/SINVESTIA A/S UNDER STIFTELSE endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CONCORDIA INVEST A/S. Svend Egon Lausen er medlem av styret.Se mere
10. august 2001StiftelseINVESTIA A/S UNDER STIFTELSEINVESTIA A/S UNDER STIFTELSE stiftes i bransjen uoplyst. Svend Egon Lausen er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2000Svend Egon Lausen forlater ledelsenSVEND LAUSEN ApS .Svend Egon Lausen forlater ledelsen for SVEND LAUSEN ApS . etter en periode på 21 år.Se mere
21. september 2000Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSVEND LAUSEN ApS .Tidligere status: Normal. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 1999Regnskap for 1999 offentligjortSVEND LAUSEN ApS .SVEND LAUSEN ApS . offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortSVEND LAUSEN ApS .SVEND LAUSEN ApS . offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortSVEND LAUSEN ApS .SVEND LAUSEN ApS . offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortSVEND LAUSEN ApS .SVEND LAUSEN ApS . offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1987Nytt navn: SVEND LAUSEN ApS .ARNE JENSEN AUTOMOBILER, HEDENSTED ApSARNE JENSEN AUTOMOBILER, HEDENSTED ApS skifter navn til SVEND LAUSEN ApS .. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 1980StiftelseARNE JENSEN AUTOMOBILER, HEDENSTED ApSARNE JENSEN AUTOMOBILER, HEDENSTED ApS stiftes i bransjen revisions- og bogføringsvirksomhed. Svend Egon Lausen er medlem af ledelsen.Se mere