26. november 1999Svend Heronymus Jensen forlater styretF.P.C. A/SSvend Heronymus Jensen forlater styret for F.P.C. A/S etter en periode på 14 år.Se mere
9. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortF.P.C. A/SF.P.C. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Svend Heronymus Jensen er medlem av styret.Se mere
12. februar 1998Regnskap for 1996 offentligjortF.P.C. A/SF.P.C. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Svend Heronymus Jensen er medlem av styret.Se mere
26. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortF.P.C. A/SF.P.C. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Svend Heronymus Jensen er medlem av styret.Se mere
13. oktober 1994Nytt navn: F.P.C. A/SFYNS PROCESS CONTROL A/SFYNS PROCESS CONTROL A/S skifter navn til F.P.C. A/S. Svend Heronymus Jensen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 1994Michael Sandal forlater styretFYNS PROCESS CONTROL A/SMichael Sandal forlater styret for FYNS PROCESS CONTROL A/S etter en periode på 9 år. Svend Heronymus Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. oktober 1993Flere forlater styretFYNS PROCESS CONTROL A/S2 medlemmer forlater styret for FYNS PROCESS CONTROL A/S. Svend Heronymus Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. februar 1986StiftelseFYNS PROCESS CONTROL A/SFYNS PROCESS CONTROL A/S stiftes i bransjen anden engroshandel. Svend Heronymus Jensen er medlem av styret.Se mere