AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.
Poul Arthur Bundgaard forlater styret for AKTIESELSKABET HJØRRING TRÆSKOFORRETNING etter en periode på 78 år. Svend Ibsen Sørensen er medlem af ledelsen.