1. oktober 2003Svend Jørgensen forlater styretMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SSvend Jørgensen forlater styret for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 15 år.Se mere
1. oktober 2003Svend Jørgensen forlater ledelsenMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SSvend Jørgensen forlater ledelsen for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 15 år.Se mere
13. mai 2003Kurt Skovlund forlater styretMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SKurt Skovlund forlater styret for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 14 år. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2002Solveig Nørgaard Jørgensen blir med i styretMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SSolveig Nørgaard Jørgensen erstatter Jens Junge Mortensen i styret for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 10 måneder. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2002Jens Junge Mortensen blir med i styretMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SJens Junge Mortensen erstatter William Petersen i styret for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 13 år. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2000Bent Theodor Junge Mortensen forlater styretMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SBent Theodor Junge Mortensen forlater styret for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 12 år. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1990Orla Asger Brøndum forlater styretMALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SOrla Asger Brøndum forlater styret for MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S etter en periode på 2 år. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 1989Nytt navn: MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/SA/S PSE NR. 2981A/S PSE NR. 2981 skifter navn til MALERFIRMAET ORLA BRØNDUM A/S. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 1989Flere forlater styretA/S PSE NR. 29813 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 2981. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 2981Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 2981 etter en periode på 4 måneder. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 1989StiftelseA/S PSE NR. 2981A/S PSE NR. 2981 stiftes i bransjen malerforretninger. Svend Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere