4. november 2016Svend Lange forlater styretASTERSVEJ 3 HOLDING ApSSvend Lange forlater styret for ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
13. november 2015Underskudd på DKK 8.007 ASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. juni. Svend Lange er styreleder.Se mere
15. juni 2015Endring i eierkretsenASTERSVEJ 3 HOLDING ApS2 nye personer registrert som reelle eier av ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS. Svend Lange er styreleder.Se mere
19. desember 2014Underskudd på DKK 8.477 ASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september. Svend Lange er styreleder.Se mere
23. januar 2014Underskudd på DKK 19.498 ASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Svend Lange er styreleder.Se mere
7. mai 2013Ny selskapsform AnpartsselskabASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS. Svend Lange er styreleder.Se mere
20. februar 2013Underskudd på DKK 9.148 ASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Svend Lange er styreleder.Se mere
28. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Svend Lange er styreleder.Se mere
15. februar 2011Regnskap for 2010 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Svend Lange er styreleder.Se mere
1. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Svend Lange er styreleder.Se mere
25. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Svend Lange er styreleder.Se mere
28. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Svend Lange er styreleder.Se mere
22. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Svend Lange er styreleder.Se mere
7. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Svend Lange er styreleder.Se mere
31. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Svend Lange er styreleder.Se mere
12. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Svend Lange er styreleder.Se mere
5. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2002 til 30. september 2003. Svend Lange er styreleder.Se mere
23. september 2002StiftelseASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Svend Lange er styreleder.Se mere