25. mai 2010Torben Thomasen blir med i styretJLN AF 1976 A/STorben Thomasen erstatter Svend Lykke Nielsen i styret for JLN AF 1976 A/S etter en periode på 34 år.Se mere
25. mai 2010Hanne Bente Brask blir med i styretTEKNISK AGENTUR A/SHanne Bente Brask erstatter Svend Lykke Nielsen i styret for TEKNISK AGENTUR A/S etter en periode på 48 år.Se mere
25. mai 2010Hanne Bente Brask blir med i styretTEAG HOLDING A/SHanne Bente Brask erstatter Svend Lykke Nielsen i styret for TEAG HOLDING A/S etter en periode på 12 år.Se mere
21. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTEAG HOLDING A/STEAG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Svend Lykke Nielsen er styreleder.Se mere
21. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTEKNISK AGENTUR A/STEKNISK AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortJLN AF 1976 A/SJLN AF 1976 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTEAG HOLDING A/STEAG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Svend Lykke Nielsen er styreleder.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortJLN AF 1976 A/SJLN AF 1976 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTEKNISK AGENTUR A/STEKNISK AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberTEAG HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Svend Lykke Nielsen er styreleder.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortJLN AF 1976 A/SJLN AF 1976 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortTEKNISK AGENTUR A/STEKNISK AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortTEAG HOLDING A/STEAG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Svend Lykke Nielsen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikataTEKNISK AGENTUR A/STidligere bransje: Engroshandel med kemiske produkter. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortJLN AF 1976 A/SJLN AF 1976 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortTEKNISK AGENTUR A/STEKNISK AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortTEAG HOLDING A/STEAG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Svend Lykke Nielsen er styreleder.Se mere
1. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortJLN AF 1976 A/SJLN AF 1976 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortTEAG HOLDING A/STEAG HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Svend Lykke Nielsen er styreleder.Se mere
1. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortTEKNISK AGENTUR A/STEKNISK AGENTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Svend Lykke Nielsen er medlem av styret.Se mere