26. juni 2006Svend Viggo Petersen forlater ledelsenSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSvend Viggo Petersen forlater ledelsen for SVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2001Svend Viggo Petersen forlater styretGEORG KELLER A/SSvend Viggo Petersen forlater styret for GEORG KELLER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
5. februar 2001Bent Iver Jens Jensen forlater styretGEORG KELLER A/SBent Iver Jens Jensen forlater styret for GEORG KELLER A/S etter en periode på 41 år. Svend Viggo Petersen er fortsatt styreleder.Se mere
11. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortGEORG KELLER A/SGEORG KELLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Svend Viggo Petersen er styreleder.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 1997 til 31. desember 1998. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGEORG KELLER A/SGEORG KELLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Svend Viggo Petersen er styreleder.Se mere
13. mai 1998Birthe Hansen forlater styretGEORG KELLER A/SBirthe Hansen forlater styret for GEORG KELLER A/S etter en periode på 1 måned. Svend Viggo Petersen er fortsatt styreleder.Se mere
1. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGEORG KELLER A/SGEORG KELLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Svend Viggo Petersen er styreleder.Se mere
1. april 1998Svend Viggo Petersen blir med i styretGEORG KELLER A/SSvend Viggo Petersen blir med i styret for GEORG KELLER A/S.Se mere
1. april 1998Bent Iver Jens Jensen forlater ledelsenGEORG KELLER A/SBent Iver Jens Jensen forlater ledelsen for GEORG KELLER A/S etter en periode på 38 år. Svend Viggo Petersen er styreleder.Se mere
23. desember 1997StiftelseSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApSSVEND PETERSEN. MUNKSGÅRDEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Svend Viggo Petersen er medlem af ledelsen.Se mere