KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.
Anneli Elisabet Lindblom erstatter Liia Nou i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS etter en periode på 11 år. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET NORGANI HOTEL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Sören Jonas Törner er medlem af ledelsen.