12. maiUnderskudd på DKK 15.755 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
3. juni 2023Overskudd på DKK 85.076 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
13. mai 2022Underskudd på DKK 35.456 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
29. mai 2021Overskudd på DKK 40.651 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
12. august 2020Overskudd på DKK 132.749 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 84.023 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
8. mai 2018Overskudd på DKK 42.568 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
12. juni 2017Underskudd på DKK 33.148 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
7. juni 2016Overskudd på DKK 990 REPCO ApSREPCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
24. mai 2016AdresseendringREPCO ApSREPCO ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
1. september 2015Birger Villiam Jensen blir med i ledelsenREPCO ApSBirger Villiam Jensen erstatter Lis Jørgensen i ledelsen for REPCO ApS etter en periode på 4 år. Søren Bjerregaard Jensen eier 15,4% av virksomheten.Se mere
1. september 2015Endring i eierkretsenREPCO ApSSøren Bjerregaard Jensen registrert som reell eier av REPCO ApS.Se mere
28. august 2013Søren Bjerregaard Jensen forlater styretASX 2008 A/SSøren Bjerregaard Jensen forlater styret for ASX 2008 A/S etter en periode på 6 år.Se mere
31. august 2010Søren Bjerregaard Jensen forlater styretAMSPD HOLDING ApSSøren Bjerregaard Jensen forlater styret for AMSPD HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. august 2010Søren Bjerregaard Jensen forlater styretAM MOTOR IMPORT ApSSøren Bjerregaard Jensen forlater styret for AM MOTOR IMPORT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. juli 2010Søren Bjerregaard Jensen forlater styretMOTOHAUS A/SSøren Bjerregaard Jensen forlater styret for MOTOHAUS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortAM MOTOR IMPORT ApSAM MOTOR IMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Søren Bjerregaard Jensen er medlem av styret.Se mere
23. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortMOTOHAUS A/SMOTOHAUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Søren Bjerregaard Jensen er medlem av styret.Se mere
19. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortAMSPD HOLDING ApSAMSPD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. juli 2008 til 31. desember 2009. Søren Bjerregaard Jensen er medlem av styret.Se mere
9. juli 2010Huy Duc Nguyen forlater styretAMSPD HOLDING ApSHuy Duc Nguyen forlater styret for AMSPD HOLDING ApS etter en periode på 2 år. Søren Bjerregaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere