1. maiLiviu Serban Ghiuta blir med i styretCSIS SECURITY GROUP A/SLiviu Serban Ghiuta erstatter Jakob Corr Fonsbøl i styret for CSIS SECURITY GROUP A/S etter en periode på 1 år. Søren Bjerregaard Vrist er fortsatt styremedlem.Se mere
15. marsOverskudd på DKK 4,2 mio.CSIS SECURITY GROUP A/SCSIS SECURITY GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Bjerregaard Vrist er medlem av styret.Se mere
29. januarAdresseendringCSIS SECURITY GROUP A/SCSIS SECURITY GROUP A/S flytter til ny adresse på Frederiksberg. Søren Bjerregaard Vrist er medlem av styret.Se mere
17. januarAdresseendringCSIS SECURITY GROUP A/SCSIS SECURITY GROUP A/S flytter fra København K til Frederiksberg. Søren Bjerregaard Vrist er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 3,4 mio.CSIS SECURITY GROUP A/SCSIS SECURITY GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2022. Søren Bjerregaard Vrist er medlem av styret.Se mere
1. januar 2023Jakob Corr Fonsbøl blir med i styretCSIS SECURITY GROUP A/SJakob Corr Fonsbøl blir med i styret for CSIS SECURITY GROUP A/S. Søren Bjerregaard Vrist er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 2022Erstatning i styretCSIS SECURITY GROUP A/S6 endringer i styret for CSIS SECURITY GROUP A/S. Søren Bjerregaard Vrist er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 2022Endring i eierkretsenCSIS SECURITY GROUP A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av CSIS SECURITY GROUP A/S. Søren Bjerregaard Vrist er medlem av styret.Se mere
25. februar 2022Underskudd på DKK 15 mio.CSIS SECURITY GROUP A/SCSIS SECURITY GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Søren Bjerregaard Vrist er medlem av styret.Se mere
30. september 2021Søren Bjerregaard Vrist blir med i styretCSIS SECURITY GROUP A/SSøren Bjerregaard Vrist erstatter Mathias Puggaard Nøhr i styret for CSIS SECURITY GROUP A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere