30. juniSøren Brinch blir med i styretMax Matthiessen Insurance Brokers Cph P/SSøren Brinch blir med i styret for Max Matthiessen Insurance Brokers Cph P/S.Se mere
30. juniNytt navn: Max Matthiessen Insurance Brokers Cph P/SDeloitte Pension Management Brokers P/SDeloitte Pension Management Brokers P/S skifter navn til Max Matthiessen Insurance Brokers Cph P/S. Søren Brinch er medlem av styret.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 171.794 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juni 2023Overskudd på DKK 147.422 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 149.082 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 140.145 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
13. juni 2020Overskudd på DKK 147.680 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
14. juni 2019Underskudd på DKK 80.944 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mars 2019Søren Brinch forlater styretZenz Owner Holding A/SSøren Brinch forlater styret for Zenz Owner Holding A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. september 2018Endring i eierkretsenZenz Owner Holding A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Zenz Owner Holding A/S. Søren Brinch er medlem av styret.Se mere
19. juni 2018Nye navn i styretZenz Owner Holding A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Zenz Owner Holding A/S. Søren Brinch er fortsatt styremedlem.Se mere
19. juni 2018Jørgen Skjødt blir adm. direktørZenz Owner Holding A/SJørgen Skjødt blir adm. direktør i Zenz Owner Holding A/S. Søren Brinch er medlem av styret.Se mere
7. juni 2018Underskudd på DKK 95.301 Brincherne ApSBrincherne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. desember 2017. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
4. juni 2018Underskudd på DKK 167.121 Zenz Owner Holding A/SZenz Owner Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 13. november 2017 til 31. desember 2017. Søren Brinch er medlem av styret.Se mere
6. april 2018Søren Brinch blir med i styretZenz Owner Holding A/SSøren Brinch erstatter Thor Dandanell Mønsted i styret for Zenz Owner Holding A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
1. juni 2017Søren Brinch blir med i styretBrincherne ApSSøren Brinch blir med i styret for Brincherne ApS.Se mere
1. juni 2017Per Brinch blir adm. direktørBrincherne ApSPer Brinch blir adm. direktør i Brincherne ApS. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juni 2017Endring i eierkretsenBrincherne ApSSøren Brinch registrert som reell eier av Brincherne ApS.Se mere
1. juni 2017Ny status NORMALBrincherne ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Søren Brinch eier 100% av virksomheten.Se mere
11. mars 2016Søren Brinch slutter som adm. direktørCARDOK SCANDINAVIA IVSSøren Brinch slutter som adm. direktør i CARDOK SCANDINAVIA IVS.Se mere