Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen har været i direktionen for BJARNE THOMSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS siden 2018 og er desuden direktør i BJARNE THOMSEN BYG ApS og BT UDLEJNINGSEJENDOMME ApS.
ST Holding, Vinderup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
BJARNE THOMSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
BJARNE THOMSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
BJARNE THOMSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
ST Holding, Vinderup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
BJARNE THOMSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
ST Holding, Vinderup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
BJARNE THOMSEN BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen eier 33,3% av virksomheten.
BJARNE THOMSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
Bjarne Bæksgaard Thomsen forlater ledelsen for BJARNE THOMSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS etter en periode på 19 år. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.
BJARNE THOMSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Søren Bæksgaard Felletoft Thomsen er medlem af ledelsen.