30. november 2008Søren Christen Juhl Herreborg forlater ledelsenÆRØ BUS A/SSøren Christen Juhl Herreborg forlater ledelsen for ÆRØ BUS A/S etter en periode på 6 år.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusserÆRØ BUS A/STidligere bransje: Bustrafik. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2006Hans Herman Uldal Christiansen blir med i styretÆRØ BUS A/SHans Herman Uldal Christiansen erstatter Agnete Henriette Martinez-Pantoja y Fidalgo i styret for ÆRØ BUS A/S etter en periode på 8 måneder. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2006Erstatning i styretÆRØ BUS A/S10 endringer i styret for ÆRØ BUS A/S. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. august 2002 til 31. desember 2002. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: BustrafikÆRØ BUS A/STidligere bransje: Bus- og s-togstrafik mv., rutefart. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2002StiftelseÆRØ BUS A/SÆRØ BUS A/S stiftes i bransjen bus- og s-togstrafik mv., rutefart. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 1995Søren Christen Juhl Herreborg forlater styretHelsam A/SSøren Christen Juhl Herreborg forlater styret for Helsam A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. februar 1995Flere forlater styretHelsam A/S2 medlemmer forlater styret for Helsam A/S. Søren Christen Juhl Herreborg er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1993StiftelseHelsam A/SHelsam A/S stiftes i bransjen engroshandel med helsekostprodukter. Søren Christen Juhl Herreborg er medlem av styret.Se mere