19. septemberSøren Christian Hviid slutter som adm. direktørSøren Hviid Invest ApSSøren Christian Hviid slutter som adm. direktør i Søren Hviid Invest ApS.Se mere
19. septemberEndring i eierkretsenSøren Hviid Invest ApSSøren Christian Hviid er ikke lenger registrert som reell eier av Søren Hviid Invest ApS.Se mere
8. juliNytt navn: Hviid Invest A/SHviid Sjølund A/SHviid Sjølund A/S skifter navn til Hviid Invest A/S. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
11. juniSøren Christian Hviid forlater styretHviid Invest A/SSøren Christian Hviid forlater styret for Hviid Invest A/S etter en periode på 1 år.Se mere
30. aprilUnderskudd på DKK 14 mio.Rødovre Karreen II ApSRødovre Karreen II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
30. aprilUnderskudd på DKK 15 mio.Koncenton Islevgård A/SKoncenton Islevgård A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
26. aprilOverskudd på DKK 200.084 Skagen Bryghus A/SSkagen Bryghus A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Christian Hviid er nestleder i styret.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 1,3 mio.SØREN HVIID HOLDING A/SSØREN HVIID HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Søren Christian Hviid er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarUnderskudd på DKK 631.735 SCH EJENDOMSINVEST A/SSCH EJENDOMSINVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Søren Christian Hviid er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 22.603 Søren Hviid Invest ApSSøren Hviid Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Søren Christian Hviid er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januarSøren Christian Hviid blir med i ledelsenHVIID & SØNNER A/SSøren Christian Hviid erstatter Bent Hviid i ledelsen for HVIID & SØNNER A/S etter en periode på 30 år.Se mere
5. januarAdresseendringHVIID & SØNNER A/SHVIID & SØNNER A/S flytter fra Sjølund til Haderslev. Søren Christian Hviid er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.Hviid Sjølund A/SHviid Sjølund A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.Hviid Invest A/SHviid Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.HVIID & SØNNER A/SHVIID & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Christian Hviid eier 50% av virksomheten.Se mere
22. november 2023Endring i eierkretsenHVIID & SØNNER A/SBent Hviid er ikke lenger registrert som reell eier av HVIID & SØNNER A/S. Søren Christian Hviid eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
29. mai 2023Overskudd på DKK 267.151 Koncenton Islevgård A/SKoncenton Islevgård A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
29. mai 2023Overskudd på DKK 533.315 Rødovre Karreen II ApSRødovre Karreen II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Christian Hviid er medlem av styret.Se mere
26. mai 2023Søren Christian Hviid blir med i styretKoncenton Islevgård A/SSøren Christian Hviid blir med i styret for Koncenton Islevgård A/S.Se mere
26. mai 2023Søren Christian Hviid blir med i styretRødovre Karreen II ApSSøren Christian Hviid blir med i styret for Rødovre Karreen II ApS.Se mere