19. augustSøren Christian Krarup Rix forlater styretUnlimited 2021 ApSSøren Christian Krarup Rix forlater styret for Unlimited 2021 ApS etter en periode på 24 år.Se mere
19. augustSøren Christian Krarup Rix forlater ledelsenUnlimited 2021 ApSSøren Christian Krarup Rix forlater ledelsen for Unlimited 2021 ApS etter en periode på 24 år.Se mere
19. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGUnlimited 2021 ApSTidligere status: Normal. Søren Christian Krarup Rix eier 65,6% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 344.085 SCRIX HOLDING ApSSCRIX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 180.472 Rix.dk ApSRix.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiSøren Christian Krarup Rix blir med i ledelsenHuman Senze ApSSøren Christian Krarup Rix erstatter Kristina Bach i ledelsen for Human Senze ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
13. maiEndring i eierkretsenHuman Senze ApSSøren Christian Krarup Rix øker sitt reelle eierskap av Human Senze ApS.Se mere
29. november 2023AdresseendringUnlimited 2021 ApSUnlimited 2021 ApS flytter til ny adresse i Herning. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023AdresseendringRix.dk ApSRix.dk ApS flytter til ny adresse i Herning. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023Nytt navn: Rix.dk ApSautowords apsautowords aps skifter navn til Rix.dk ApS. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Dan Bech Kristensen forlater ledelsenautowords apsDan Bech Kristensen forlater ledelsen for autowords aps etter en periode på 2 år. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2023Endring i eierkretsenautowords apsSøren Christian Krarup Rix øker sitt reelle eierskap av autowords aps.Se mere
2. oktober 2023StiftelseHuman Senze ApSHuman Senze ApS stiftes i bransjen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. Søren Christian Krarup Rix eier 30% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 535.152 SCRIX HOLDING ApSSCRIX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 716.057 Unlimited 2021 ApSUnlimited 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Lone Horslund Thrane blir med i styretUnlimited 2021 ApSLone Horslund Thrane erstatter Ingolf Bjarne Krarup Rix i styret for Unlimited 2021 ApS etter en periode på 11 år. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 122.687 autowords apsautowords aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2022. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 901.582 SCRIX HOLDING ApSSCRIX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 3,6 mio.Unlimited 2021 ApSUnlimited 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Christian Krarup Rix er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2022 · Erhvervsnyt HerningHan solgte sin virksomhed sidste år: Nu er han tilbage med nyt iværksætterprojektHerningenseren Søren Christian Rix solgte sidste år virksomheden Cofman.com. Les artikkel