20. september 2022Søren Christian Madsen forlater ledelsenQBRANCH ApSSøren Christian Madsen forlater ledelsen for QBRANCH ApS etter en periode på 9 år.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenTyphon Technologies ApSSøren Christian Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Typhon Technologies ApS.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenQBRANCH ApSSøren Christian Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av QBRANCH ApS.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenMAJUST HOLDING ApSSøren Christian Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av MAJUST HOLDING ApS.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenMAJUST ApSSøren Christian Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av MAJUST ApS.Se mere
29. juni 2022Søren Christian Madsen forlater ledelsenMAJUST HOLDING ApSSøren Christian Madsen forlater ledelsen for MAJUST HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 127.573 MAJUST HOLDING ApSMAJUST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Christian Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 79.865 MAJUST ApSMAJUST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Christian Madsen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 11.447 QBRANCH ApSQBRANCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Christian Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2022AdresseendringTyphon Technologies ApSTyphon Technologies ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Søren Christian Madsen eier 25% av virksomheten.Se mere
13. mai 2022Underskudd på DKK 992 Typhon Technologies ApSTyphon Technologies ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Christian Madsen eier 25% av virksomheten.Se mere
26. april 2022Søren Christian Madsen forlater styretTyphon Technologies ApSSøren Christian Madsen forlater styret for Typhon Technologies ApS etter en periode på 4 år.Se mere
26. april 2022Martin Mozart Ernst blir med i ledelsenTyphon Technologies ApSMartin Mozart Ernst erstatter Søren Christian Madsen i ledelsen for Typhon Technologies ApS etter en periode på 4 år.Se mere
24. april 2022Endring i eierkretsenTyphon Technologies ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Typhon Technologies ApS. Søren Christian Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022AdresseendringMAJUST ApSMAJUST ApS flytter fra Aarhus C til Risskov. Søren Christian Madsen eier 50% av virksomheten.Se mere
9. juli 2021 · Electronic Supply DKNyt om navne: Danphone, Danotek og Wieland Electric Første position siden GPV-salg: Tidligere BHE-ejer køber sig ind i branchen igenJakob Meldgaard Justesen er indtrådt i direktionen hos Majust ApS i stedet for Søren Christian Madsen (kilde: Les artikkel
5. juli 2021Overskudd på DKK 336.577 MAJUST ApSMAJUST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Christian Madsen eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 30.148 QBRANCH ApSQBRANCH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Christian Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 135.124 MAJUST HOLDING ApSMAJUST HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Christian Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Jakob Meldgaard Justesen blir med i ledelsenMAJUST ApSJakob Meldgaard Justesen erstatter Søren Christian Madsen i ledelsen for MAJUST ApS etter en periode på 13 år.Se mere