28. mars 2011Søren Erik Ægidius Hansen forlater styretGRAPHX A/SSøren Erik Ægidius Hansen forlater styret for GRAPHX A/S etter en periode på 10 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden trykningGRAPHX A/STidligere bransje: Bogtrykkerier og offsettrykkerier. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2007Ny status UNDER KONKURSGRAPHX A/STidligere status: Normal. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortGRAPHX A/SGRAPHX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2006Erstatning i styretGRAPHX A/S4 endringer i styret for GRAPHX A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2006Hans Dinesen blir med i ledelsenGRAPHX A/SHans Dinesen erstatter Jørgen Nordahn i ledelsen for GRAPHX A/S etter en periode på 6 måneder. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2005Nye navn i styretGRAPHX A/S2 nye medlemmer blir med i styret for GRAPHX A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. desember 2005Tage Engelbrecht Svendsen forlater styretGRAPHX A/STage Engelbrecht Svendsen forlater styret for GRAPHX A/S etter en periode på 3 år. Søren Erik Ægidius Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. november 2005Søren Schønberg Henriksen slutter som adm. direktørGRAPHX A/SSøren Schønberg Henriksen slutter som adm. direktør i GRAPHX A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
25. november 2005Jørgen Nordahn blir med i ledelsenGRAPHX A/SJørgen Nordahn blir med i ledelsen for GRAPHX A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
25. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortGRAPHX A/SGRAPHX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
19. juli 2004Nytt navn: GRAPHX A/SGRAPHX HOLDING A/SGRAPHX HOLDING A/S skifter navn til GRAPHX A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2004Ny bransje: Bogtrykkerier og offsettrykkerierGRAPHX HOLDING A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortGRAPHX HOLDING A/SGRAPHX HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Ole Søegaard forlater styretGRAPHX HOLDING A/SOle Søegaard forlater styret for GRAPHX HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Søren Erik Ægidius Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortGRAPHX HOLDING A/SGRAPHX HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2003Erstatning i styretGRAPHX HOLDING A/S8 endringer i styret for GRAPHX HOLDING A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 2003Jesper Jungersen forlater ledelsenGRAPHX HOLDING A/SJesper Jungersen forlater ledelsen for GRAPHX HOLDING A/S etter en periode på 4 år. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2003Søren Schønberg Henriksen blir adm. direktørGRAPHX HOLDING A/SSøren Schønberg Henriksen blir adm. direktør i GRAPHX HOLDING A/S. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortGRAPHX HOLDING A/SGRAPHX HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Søren Erik Ægidius Hansen er medlem av styret.Se mere