11. septemberSøren Hass blir med i styretOwnel Finance ApSSøren Hass blir med i styret for Ownel Finance ApS.Se mere
11. septemberSøren Hass blir adm. direktørOwnel Finance ApSSøren Hass erstatter Valdemar Gaarn Hass som adm. direktør i Ownel Finance ApS.Se mere
16. augustAdresseendringWheeling ApSWheeling ApS flytter til ny adresse i Værløse. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 946.804 M OFFICE ApSM OFFICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 1,6 mio.Wheeling ApSWheeling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 7.018 Artibus ApSArtibus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 350.933 M MOBILITY FINANCE ApSM MOBILITY FINANCE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 108.569 Cykelland Nordhavn ApSCykelland Nordhavn ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 217.858 Wheel ApSWheel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 2,9 mio.SØLOAMCI HOLDING ApSSØLOAMCI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 262.919 Loke Cykler - Cykelland City ApSLoke Cykler - Cykelland City ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 125.140 MATHIESEN EJENDOMME ApSMATHIESEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 1,7 mio.Cykelland ApSCykelland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023 · vores-vaerlose.dkNye virksomheder i Værløse i sidste månedOwnel ApS tilhører branchen Anden teknisk rådgivning og er ejet af Søren Hass og Valdemar Gaarn Hass. Les artikkel
2. november 2023StiftelseOwnel Finance ApSOwnel Finance ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Søren Hass eier 50% av virksomheten.Se mere
2. november 2023StiftelseOwnel ApSOwnel ApS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Søren Hass eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 84.618 Wheel ApSWheel ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2021 til 31. desember 2022. Søren Hass er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 561.713 M OFFICE ApSM OFFICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 17.838 MATHIESEN EJENDOMME ApSMATHIESEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.Wheeling ApSWheeling ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Hass er medlem af ledelsen.Se mere