26. juni 2003Søren Horst forlater styretJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/SSøren Horst forlater styret for JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/SJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Søren Horst er medlem av styret.Se mere
15. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/SJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Søren Horst er medlem av styret.Se mere
24. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/SJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Søren Horst er medlem av styret.Se mere
7. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/SJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Søren Horst er medlem av styret.Se mere
28. mai 1999Søren Horst blir med i styretJOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/SSøren Horst erstatter Aage Petersen i styret for JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S etter en periode på 7 år.Se mere