1. februar 1999Søren Jeppesen forlater styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURSøren Jeppesen forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR etter en periode på 13 år.Se mere
1. januar 1999Stine Holtze Thomsen blir med i styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURStine Holtze Thomsen blir med i styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. august 1998Søren Pommer forlater styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURSøren Pommer forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR etter en periode på 9 måneder. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 1998Regnskap for 1998 offentligjortDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1997 til 31. mars. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
3. desember 1997Erstatning i styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR6 endringer i styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juli 1997Regnskap for 1997 offentligjortDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. mars. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
7. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1995 til 31. mars. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
28. september 1995Søren Jeppesen forlater styretSPISESTUERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApSSøren Jeppesen forlater styret for SPISESTUERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
23. juni 1995Nele Majken Burman forlater styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURNele Majken Burman forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR etter en periode på 9 år. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. september 1994Flere forlater styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR4 medlemmer forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juli 1993Flere forlater styretDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR2 medlemmer forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. desember 1991Nytt navn: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURDEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATURVirksomheten skifter navn til DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1990Flere forlater styretSL FONDEN2 medlemmer forlater styret for SL FONDEN. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. januar 1989Flere forlater styretSL FONDEN5 medlemmer forlater styret for SL FONDEN. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. januar 1989Rolf Christian Tvedt forlater ledelsenSL FONDENRolf Christian Tvedt forlater ledelsen for SL FONDEN etter en periode på 3 år. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
6. april 1988Nytt navn: SPISESTUERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApSApS KBIL 9 NR. 1601ApS KBIL 9 NR. 1601 skifter navn til SPISESTUERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
5. april 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1601Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1601 etter en periode på 3 måneder. Søren Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. april 1988Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1601Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1601 etter en periode på 3 måneder. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1601ApS KBIL 9 NR. 1601 stiftes i bransjen kantiner. Søren Jeppesen er medlem av styret.Se mere
13. februar 1986Søren Jeppesen blir med i styretSL FONDENSøren Jeppesen blir med i styret for SL FONDEN.Se mere