13. juliUnderskudd på DKK 243.952 Karas Holding New ApSKaras Holding New ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. september 2022 til 31. desember 2023. Søren Karas er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2023Søren Karas forlater styretEWPL Ocean ApSSøren Karas forlater styret for EWPL Ocean ApS etter en periode på 5 år.Se mere
16. mai 2023Underskudd på DKK 16.000 EWPL Ocean ApSEWPL Ocean ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Karas er styreleder.Se mere
27. mars 2023Endring i eierkretsenKaras Holding ApSSøren Karas er ikke lenger registrert som reell eier av Karas Holding ApS.Se mere
29. november 2022AdresseendringEWPL Ocean ApSEWPL Ocean ApS flytter til ny adresse i København K. Søren Karas er styreleder.Se mere
16. september 2022StiftelseKaras Holding New ApSKaras Holding New ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Søren Karas er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2022Søren Karas forlater ledelsenKaras Holding ApSSøren Karas forlater ledelsen for Karas Holding ApS etter en periode på 6 år.Se mere
19. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKaras Holding ApSTidligere status: Normal. Søren Karas eier 100% av virksomheten.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 12.000 EWPL Ocean ApSEWPL Ocean ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Karas er styreleder.Se mere
24. mars 2022Jette Mariann Hulgaard blir med i styretEWPL Ocean ApSJette Mariann Hulgaard blir med i styret for EWPL Ocean ApS. Søren Karas er fortsatt styreleder.Se mere
31. august 2021Peter Strandgaard forlater styretEWPL Ocean ApSPeter Strandgaard forlater styret for EWPL Ocean ApS etter en periode på 3 år. Søren Karas er fortsatt styreleder.Se mere
8. juni 2021Underskudd på DKK 15.000 EWPL Ocean ApSEWPL Ocean ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Karas er styreleder.Se mere
29. mai 2021Underskudd på DKK 10 Karas Holding ApSKaras Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Karas er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021David Stuart Fletcher blir med i styretEWPL Ocean ApSDavid Stuart Fletcher erstatter Robert Helms i styret for EWPL Ocean ApS etter en periode på 2 år. Søren Karas er fortsatt styreleder.Se mere
21. august 2020Underskudd på DKK 13.678 Karas Holding ApSKaras Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Karas er medlem af ledelsen.Se mere
27. juli 2020Underskudd på DKK 38.000 EWPL Ocean ApSEWPL Ocean ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2018 til 31. desember 2019. Søren Karas er styreleder.Se mere
12. august 2019 · MyNewsdesk DanmarkMenuEWPL Oceans bestyrelsesformand Søren Karas er også meget glad for at se visionen om et smartere koncept konkretiseret og virke efter hensigten: Les artikkel
15. juni 2019Overskudd på DKK 0 Karas Holding ApSKaras Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Karas er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2019AdresseendringEWPL Ocean ApSEWPL Ocean ApS flytter til ny adresse i København K. Søren Karas er styreleder.Se mere
17. desember 2018 · Maritime DanmarkNyt koncept forbedrer havmølleinspektionerVi forbedrer alle aspekter”, siger Søren Karas, CCO i ESVAGT og bestyrelsesformand i EWPL Ocean. Les artikkel