6. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.Vinrosen Holding ApSVinrosen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 912.589 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 895.000 Vinrosen Holding ApSVinrosen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 860.041 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 831.625 Vinrosen Holding ApSVinrosen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2021AdresseendringVinrosen Holding ApSVinrosen Holding ApS flytter til ny adresse i Søborg. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2021AdresseendringVinrosen ApSVinrosen ApS flytter til ny adresse i Søborg. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021StiftelseVinrosen ApSVinrosen ApS stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2021Overskudd på DKK 800.599 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2021Nytt navn: Vinrosen ApSVinrosen Holding ApSVinrosen Holding ApS skifter navn til Vinrosen ApS. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2021Nytt navn: Vinrosen Holding ApSVinrosen ApSVinrosen ApS skifter navn til Vinrosen Holding ApS. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2021Nytt navn: Vinrosen Holding ApSVinrosen ApSVinrosen ApS skifter navn til Vinrosen Holding ApS. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2020Overskudd på DKK 828.360 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 129.487 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018Overskudd på DKK 149.520 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2017Overskudd på DKK 231.154 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2016Overskudd på DKK 341.825 Vinrosen ApSVinrosen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2015Endring i eierkretsenVinrosen ApSSøren Kieffer-Olsen registrert som reell eier av Vinrosen ApS.Se mere
1. juli 2015Ny bransje: Engroshandel med vin og spiritusVinrosen ApSTidligere bransje: Detailhandel med drikkevarer. Søren Kieffer-Olsen er medlem af ledelsen.Se mere