4. septemberNy bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internetSMK Group ApSTidligere bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. septemberNytt navn: SMK Group ApSStinas ApSStinas ApS skifter navn til SMK Group ApS. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 49.836 SANDBERG HOLDING AF 2008 ApSSANDBERG HOLDING AF 2008 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 74.165 Stinas ApSStinas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 61.273 Spar Søren Sandberg ApSSpar Søren Sandberg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilUnderskudd på DKK 38.838 MK 2022 ApSMK 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. juni 2022 til 30. september 2023. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 427.532 Stinas ApSStinas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 891.110 Spar Søren Sandberg ApSSpar Søren Sandberg ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mai 2022 til 31. desember 2022. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.SANDBERG HOLDING AF 2008 ApSSANDBERG HOLDING AF 2008 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022AdresseendringStinas ApSStinas ApS flytter til ny adresse i Middelfart. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022StiftelseMK 2022 ApSMK 2022 ApS stiftes i bransjen rejsearrangører. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Underskudd på DKK 133.143 Stinas ApSStinas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Underskudd på DKK 92.538 SANDBERG HOLDING AF 2008 ApSSANDBERG HOLDING AF 2008 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2022AdresseendringSANDBERG HOLDING AF 2008 ApSSANDBERG HOLDING AF 2008 ApS flytter fra Middelfart til Fredericia. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2022StiftelseSpar Søren Sandberg ApSSpar Søren Sandberg ApS stiftes i bransjen supermarkeder. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 298.853 SANDBERG HOLDING AF 2008 ApSSANDBERG HOLDING AF 2008 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 282.198 Stinas ApSStinas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2020AdresseendringStinas ApSStinas ApS flytter til ny adresse i Middelfart. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2020Underskudd på DKK 125.683 SANDBERG HOLDING AF 2008 ApSSANDBERG HOLDING AF 2008 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2020Underskudd på DKK 115.177 Stinas ApSStinas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Kramer Sandberg er medlem af ledelsen.Se mere