23. august · vores-nykobingf.dkNye virksomheder i Nykøbing F i sidste månedPoulsen VVS ApS tilhører branchen VVS- og blikkenslagerforretninger og er ejet samt ledet af Søren Leth Poulsen. Les artikkel
7. augustEndring i eierkretsenSONNY VVS ApSSøren Leth Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av SONNY VVS ApS.Se mere
1. juliAdresseendringSP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS flytter fra Sakskøbing til Nykøbing F. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliStiftelsePoulsen VVS ApSPoulsen VVS ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2023Overskudd på DKK 12.364 SP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.SONNY VVS ApSSONNY VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 20% av virksomheten.Se mere
2. november 2022Underskudd på DKK 18.946 SP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Regnskap for 2022 omgjortSONNY VVS ApSSONNY VVS ApS gjør om regnskapet for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 20% av virksomheten.Se mere
19. oktober 2022Overskudd på DKK 271.660 SONNY VVS ApSSONNY VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 20% av virksomheten.Se mere
24. november 2021Endring i eierkretsenSONNY VVS ApSSøren Leth Poulsen øker sitt reelle eierskap av SONNY VVS ApS.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 10.922 SP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2021Overskudd på DKK 37.070 SONNY VVS ApSSONNY VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 10% av virksomheten.Se mere
2. november 2020Overskudd på DKK 200.486 SONNY VVS ApSSONNY VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 10% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 23.554 SP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2019Underskudd på DKK 1.204 SP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2019Overskudd på DKK 669.012 SONNY VVS ApSSONNY VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 10% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2018Overskudd på DKK 162.623 SONNY VVS ApSSONNY VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Søren Leth Poulsen eier 10% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2018Underskudd på DKK 19.708 SP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. november 2017 til 31. mai. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2017Endring i eierkretsenSONNY VVS ApSSøren Leth Poulsen registrert som reell eier av SONNY VVS ApS.Se mere
8. november 2017StiftelseSP Holding 2017 ApSSP Holding 2017 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Søren Leth Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere