31. desember 2007Søren Lund Larsen forlater ledelsenFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSSøren Lund Larsen forlater ledelsen for FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
7. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2007AdresseendringFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS flytter fra København Ø til Nordhavn. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2006George Jozef Ordyniec Gam forlater ledelsenFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSGeorge Jozef Ordyniec Gam forlater ledelsen for FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS etter en periode på 3 år. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. november 2003 til 31. desember 2004. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2005Søren Lind Wenck forlater ledelsenFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSSøren Lind Wenck forlater ledelsen for FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS etter en periode på 1 år. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2004Ny bransje: VognmandsvirksomhedFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2004Kim Madsen slutter som adm. direktørFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSKim Madsen slutter som adm. direktør i FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS. Søren Lund Larsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
29. januar 2004Søren Lund Larsen blir med i ledelsenFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSSøren Lund Larsen blir med i ledelsen for FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS.Se mere
29. januar 2004AdresseendringFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSFLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS flytter fra København K til København Ø. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2004Nytt navn: FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApSApS KBUS 17 NR. 2950ApS KBUS 17 NR. 2950 skifter navn til FLYTTE & MONTAGE GRUPPEN ApS. Søren Lund Larsen er medlem af ledelsen.Se mere