6. september · electronic-supply.dkUgens rokader: Nye ansigter hos Tronex, LED Ibond og SapheDol A/S Richard Vad Koch er indtrådt i bestyrelsen hos Dol A/S i stedet for Søren Lundby. Les artikkel
2. septemberSøren Lundby blir adm. direktørSemler Agro A/SSøren Lundby erstatter Frank Strunge Nielsen som adm. direktør i Semler Agro A/S.Se mere
2. septemberSøren Lundby blir adm. direktørSemler Agro Ejendomme Nord A/SSøren Lundby erstatter Frank Strunge Nielsen som adm. direktør i Semler Agro Ejendomme Nord A/S.Se mere
21. augustRichard Vad Koch blir med i styretdol a/sRichard Vad Koch erstatter Søren Lundby i styret for dol a/s etter en periode på 3 år.Se mere
15. august · motormagasinet.dkSemler ansætter ny direktør – den tidligere fik kun fem måneder på postenSøren Lundby bliver 1. Les artikkel
15. august · maskinbladet.dkSemler Agro har fundet sin nye frontfigurSøren Lundby er ansat som ny direktør i Semler Agro. Les artikkel
15. august · landbrugsavisen.dkSemler Agro finder ny direktør hos agrovirksomhedSøren Lundby kommer fra et job som salgsdirektør i Skov A/S. Les artikkel
15. august · landbrugnet.dkSemler Agro har fundet sin nye topchefTidligere salgsdirektør i ventilationsproducenten Skov A/S Søren Lundby er pr. 1. september ny adm. direktør for landets største maskinforretning, Semler Agro. Les artikkel
15. august · agriwatch.dkNy direktør træder til i Semler AgroDet bliver Søren Lundby fra Skov A/S, der skal stå i spidsen for Semler Agro fremadrettet. Les artikkel
19. desember 2023Overskudd på DKK 100.196 dol a/sdol a/s offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Lundby er medlem av styret.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 36.083 dol a/sdol a/s offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Søren Lundby er medlem av styret.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 557.257 dol a/sdol a/s offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Søren Lundby er medlem av styret.Se mere
13. april 2021Søren Lundby blir med i styretdol a/sSøren Lundby blir med i styret for dol a/s.Se mere
13. april 2021Nytt navn: dol a/sScio+ A/SScio+ A/S skifter navn til dol a/s. Søren Lundby er medlem av styret.Se mere