23. juniOverskudd på DKK 0 RRR221122 ApSRRR221122 ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2022 til 31. desember 2023. Søren Muff Reinert er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarSøren Muff Reinert forlater styretFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SSøren Muff Reinert forlater styret for FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S etter en periode på 19 år.Se mere
16. november 2023Overskudd på DKK 3,8 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
14. desember 2022Underskudd på DKK 2,6 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
25. november 2022StiftelseRRR221122 ApSRRR221122 ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Søren Muff Reinert er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 7,0 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 135.918 FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
18. november 2019Overskudd på DKK 1,5 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
19. november 2018Overskudd på DKK 409.244 FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
16. november 2017Overskudd på DKK 5,2 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
12. juni 2017AdresseendringFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S flytter til ny adresse i Esbjerg. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
29. november 2016Underskudd på DKK 3,0 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
30. november 2015Overskudd på DKK 2,4 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
11. november 2014Overskudd på DKK 6,2 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
6. november 2013Overskudd på DKK 1,7 mio.FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
26. november 2012Overskudd på DKK 629.588 FINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
8. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
7. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
4. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere
1. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/SFINANSIERINGSSELSKABET AF 27/12 1995. VARDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Søren Muff Reinert er medlem av styret.Se mere