10. aprilOverskudd på DKK 424.255 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 859.545 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar · ligeher.nuSøren og Henry tog chancen: Nu har de haft firmaet i 20 årSøren Kondrup og Henry Jensen stiftede Havnens Snedkeri i Hadsund i februar måned 2004. Les artikkel
22. mars 2023Overskudd på DKK 411.206 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2023Overskudd på DKK 969.510 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortSØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022Overskudd på DKK 317.624 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2021Overskudd på DKK 167.529 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2021Overskudd på DKK 375.314 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2020Overskudd på DKK 222.046 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Overskudd på DKK 470.459 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2019Søren Munk Kondrup forlater styretQ HUSET ApSSøren Munk Kondrup forlater styret for Q HUSET ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
21. mars 2019Overskudd på DKK 197.040 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2019Overskudd på DKK 429.181 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2019Ny status NORMALQ HUSET ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Søren Munk Kondrup er medlem av styret.Se mere
19. januar 2019Nye navn i styretQ HUSET ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Q HUSET ApS. Søren Munk Kondrup er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2019Søren Munk Kondrup blir med i styretQ HUSET ApSSøren Munk Kondrup blir med i styret for Q HUSET ApS.Se mere
20. mars 2018Overskudd på DKK 191.049 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2018Overskudd på DKK 412.630 HAVNENS SNEDKERI ApSHAVNENS SNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2017Overskudd på DKK 192.844 SØREN KONDRUP ApSSØREN KONDRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Søren Munk Kondrup er medlem af ledelsen.Se mere