14. juniOverskudd på DKK 51.048 Smunk Holding ApSSmunk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 6.318 Munk Advisory ApSMunk Advisory ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. desember 2023Nytt navn: Munk Advisory ApSMunk Kapital ApSMunk Kapital ApS skifter navn til Munk Advisory ApS. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 46.648 Smunk Holding ApSSmunk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mai 2023Overskudd på DKK 16.276 Munk Kapital ApSMunk Kapital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. februar 2022Overskudd på DKK 77.094 Munk Kapital ApSMunk Kapital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. februar 2022Overskudd på DKK 21.903 Smunk Holding ApSSmunk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. april 2021Overskudd på DKK 250.988 Smunk Holding ApSSmunk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. februar 2021Overskudd på DKK 251.322 Munk Kapital ApSMunk Kapital ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mars 2020Underskudd på DKK 10.290 Munk Kapital ApSMunk Kapital ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. februar 2019 til 31. desember 2019. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mars 2020Underskudd på DKK 5.000 Smunk Holding ApSSmunk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. februar 2019 til 31. desember 2019. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2019Søren Munk forlater styretAC-SUN ApSSøren Munk forlater styret for AC-SUN ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
28. februar 2019Lisbeth Christensen blir med i styretBRAINREADER ApSLisbeth Christensen erstatter Søren Munk i styret for BRAINREADER ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. februar 2019Søren Georg Jensen forlater styretBRAINREADER ApSSøren Georg Jensen forlater styret for BRAINREADER ApS etter en periode på 3 måneder. Søren Munk er fortsatt styremedlem.Se mere
12. februar 2019StiftelseMunk Kapital ApSMunk Kapital ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. februar 2019StiftelseSmunk Holding ApSSmunk Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Søren Munk er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2018Søren Munk forlater styretR-BC ApSSøren Munk forlater styret for R-BC ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
23. november 2018Søren Georg Jensen blir ny styrelederBRAINREADER ApSSøren Georg Jensen erstatter Morten Dahl Iversen som styreleder hos BRAINREADER ApS etter en periode på 5 år. Søren Munk er fortsatt styremedlem.Se mere
26. oktober 2018Daniel Glassow Laursen forlater styretR-BC ApSDaniel Glassow Laursen forlater styret for R-BC ApS etter en periode på 12 måneder. Søren Munk er fortsatt styreleder.Se mere
25. oktober 2018AdresseendringBRAINREADER ApSBRAINREADER ApS flytter til ny adresse i Horsens. Søren Munk er medlem av styret.Se mere