UDLEJNINGSSELSKABET AF 1.MAJ 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Søren Møller Christensen er medlem af ledelsen.
UDLEJNINGSSELSKABET AF 1.MAJ 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Søren Møller Christensen er medlem af ledelsen.
UDLEJNINGSSELSKABET AF 1.MAJ 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Søren Møller Christensen er medlem af ledelsen.
UDLEJNINGSSELSKABET AF 1.MAJ 1991 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Søren Møller Christensen er medlem af ledelsen.