18. maiUnderskudd på DKK 55 mio.Obton Stabil Selskabsinvestor P/SObton Stabil Selskabsinvestor P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er styreleder.Se mere
16. maiBruno Kold Larsen blir med i styretObton Stabil Selskabsinvestor P/SBruno Kold Larsen erstatter Jesper Svendsen i styret for Obton Stabil Selskabsinvestor P/S etter en periode på 6 år. Søren Møller Dalgaard er fortsatt styreleder.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 10 mio.Skiferrækkerne ApSSkiferrækkerne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 24 mio.Haslevgade ApSHaslevgade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 22 mio.TRØJBORGVEJ 74 ApSTRØJBORGVEJ 74 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 118 mio.Koncenton Metropol II A/SKoncenton Metropol II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 5,6 mio.Parmagade 6 ApSParmagade 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 22 mio.Rødovre Karreen ApSRødovre Karreen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
11. aprilUnderskudd på DKK 16 mio.Retort ApSRetort ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
9. november 2023Overskudd på DKK 378.634 SØDAL INVEST ApSSØDAL INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Møller Dalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023AdresseendringObton Stabil Selskabsinvestor P/SObton Stabil Selskabsinvestor P/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Søren Møller Dalgaard er styreleder.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 120 mio.Obton Stabil Selskabsinvestor P/SObton Stabil Selskabsinvestor P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er styreleder.Se mere
15. mai 2023AdresseendringKoncenton Metropol II A/SKoncenton Metropol II A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 57 mio.Retort ApSRetort ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 4,2 mio.Skiferrækkerne ApSSkiferrækkerne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 5,7 mio.TRØJBORGVEJ 74 ApSTRØJBORGVEJ 74 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 5,2 mio.Haslevgade ApSHaslevgade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 254.455 Parmagade 6 ApSParmagade 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Underskudd på DKK 590.332 Rødovre Karreen ApSRødovre Karreen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere
13. april 2023Overskudd på DKK 91 mio.Koncenton Metropol II A/SKoncenton Metropol II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Møller Dalgaard er medlem av styret.Se mere