12. augustJens Lübeck Johansen blir med i styretLR MARINE A/SJens Lübeck Johansen blir med i styret for LR MARINE A/S. Søren Nørgård Kjær er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juliOverskudd på DKK 80.769 Søren Kjær Ejendomme ApSSøren Kjær Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
7. aprilJohan Blach Petersen forlater styretLR MARINE A/SJohan Blach Petersen forlater styret for LR MARINE A/S etter en periode på 5 år. Søren Nørgård Kjær er fortsatt styremedlem.Se mere
15. marsOverskudd på DKK 670.646 LR MARINE A/SLR MARINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Nørgård Kjær er medlem av styret.Se mere
4. januarOverskudd på DKK 179.828 JSL Ejendomme ApSJSL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Overskudd på DKK 53.220 Insul-Click ApSInsul-Click ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Underskudd på DKK 340.014 Aalborgvej 40, Hornum ApSAalborgvej 40, Hornum ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Overskudd på DKK 92.923 KORSAGER HOLDING ApSKORSAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023StiftelseSOLAS ApSSOLAS ApS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel. Søren Nørgård Kjær eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juli 2023Overskudd på DKK 726.694 Søren Kjær Ejendomme ApSSøren Kjær Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.LR MARINE A/SLR MARINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Nørgård Kjær er medlem av styret.Se mere
17. januar 2023Underskudd på DKK 131.344 Aalborgvej 40, Hornum ApSAalborgvej 40, Hornum ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2023Underskudd på DKK 8.907 KORSAGER HOLDING ApSKORSAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Overskudd på DKK 24.452 JSL Ejendomme ApSJSL Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. januar 2021 til 30. juni 2022. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 36.224 Insul-Click ApSInsul-Click ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.Søren Kjær Ejendomme ApSSøren Kjær Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Nørgård Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022AdresseendringLR MARINE A/SLR MARINE A/S flytter til ny adresse i Aalborg. Søren Nørgård Kjær er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 435.746 LR MARINE A/SLR MARINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Nørgård Kjær er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022Søren Nørgård Kjær forlater styretODIN DIVING A/SSøren Nørgård Kjær forlater styret for ODIN DIVING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.ODIN DIVING A/SODIN DIVING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Nørgård Kjær er styreleder.Se mere