1. april 2020Søren-Peder Ambo slutter som adm. direktørCAVUM IVSSøren-Peder Ambo slutter som adm. direktør i CAVUM IVS.Se mere
1. april 2020Jesper Julsgaard Nyland blir ny styrelederCAVUM IVSJesper Julsgaard Nyland erstatter Søren-Peder Ambo som styreleder hos CAVUM IVS etter en periode på 10 måneder.Se mere
1. april 2020Endring i eierkretsenCAVUM IVSSøren-Peder Ambo er ikke lenger registrert som reell eier av CAVUM IVS.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 27.302 CAVUM IVSCAVUM IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren-Peder Ambo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2019Søren-Peder Ambo blir med i styretCAVUM IVSSøren-Peder Ambo erstatter John Boysen Træholt i styret for CAVUM IVS etter en periode på 4 år.Se mere
30. desember 2018Søren-Peder Ambo forlater ledelsenIndigoes ApSSøren-Peder Ambo forlater ledelsen for Indigoes ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. desember 2018Endring i eierkretsenIndigoes ApSSøren-Peder Ambo er ikke lenger registrert som reell eier av Indigoes ApS.Se mere
1. desember 2018Søren-Peder Ambo forlater ledelsenKonkhouse IVSSøren-Peder Ambo forlater ledelsen for Konkhouse IVS etter en periode på 1 år.Se mere
27. november 2018Søren-Peder Ambo forlater ledelsenConeTech IVSSøren-Peder Ambo forlater ledelsen for ConeTech IVS etter en periode på 1 år.Se mere
28. juni 2018Underskudd på DKK 9.105 CAVUM IVSCAVUM IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren-Peder Ambo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. januar 2018Ny selskapsform AnpartsselskabIndigoes ApSIndigoes IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Indigoes ApS. Søren-Peder Ambo er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2017Endring i eierkretsenCAVUM IVSSøren-Peder Ambo registrert som reell eier av CAVUM IVS.Se mere
30. oktober 2017StiftelseIndigoes IVSIndigoes IVS stiftes i bransjen detailhandel via internettet med digitale produkter. Søren-Peder Ambo er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2017StiftelseKonkhouse IVSKonkhouse IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Søren-Peder Ambo er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2017StiftelseConeTech IVSConeTech IVS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Søren-Peder Ambo er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2017Underskudd på DKK 13.623 CAVUM IVSCAVUM IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Søren-Peder Ambo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juni 2016Underskudd på DKK 26.850 CAVUM IVSCAVUM IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2014 til 31. desember 2015. Søren-Peder Ambo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. mars 2016AdresseendringCAVUM IVSCAVUM IVS flytter fra Stenløse til Frederikssund. Søren-Peder Ambo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mars 2015Camilla Herdis Haizmann Ambo forlater ledelsenCAVUM IVSCamilla Herdis Haizmann Ambo forlater ledelsen for CAVUM IVS etter en periode på 4 måneder. Søren-Peder Ambo er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mars 2015Søren-Peder Ambo blir adm. direktørCAVUM IVSSøren-Peder Ambo blir adm. direktør i CAVUM IVS.Se mere