31. mai 2003Søren Petrowsky forlater styretERIK PETROWSKY A/SSøren Petrowsky forlater styret for ERIK PETROWSKY A/S etter en periode på 13 år.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
11. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
7. september 1999Lars Petrowsky blir med i ledelsenERIK PETROWSKY A/SLars Petrowsky blir med i ledelsen for ERIK PETROWSKY A/S. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
7. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
15. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
9. oktober 1997Regnskap for 1996 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
8. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere
1. februar 1990StiftelseERIK PETROWSKY A/SERIK PETROWSKY A/S stiftes i bransjen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Søren Petrowsky er medlem av styret.Se mere