21. augustUnderskudd på DKK 3,0 mio.Fonden Platform KFonden Platform K offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Raffnsøe Hultberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarFlere forlater styretFonden Platform K2 medlemmer forlater styret for Fonden Platform K. Søren Raffnsøe Hultberg er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 56.889 Fonden Platform KFonden Platform K offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2022. Søren Raffnsøe Hultberg er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2022Nye navn i styretFonden Platform K2 nye medlemmer blir med i styret for Fonden Platform K. Søren Raffnsøe Hultberg er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022Dennis Rasmussen forlater styretFonden Platform KDennis Rasmussen forlater styret for Fonden Platform K etter en periode på 8 måneder. Søren Raffnsøe Hultberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Søren Raffnsøe Hultberg blir med i ledelsenFonden Platform KSøren Raffnsøe Hultberg blir med i ledelsen for Fonden Platform K.Se mere