21. augustNy bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SL Erhvervsinvest ApSTidligere bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. augustNy bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserLS ERHVERVSINVEST ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. augustNy bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserSL Erhvervsinvest ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 4.561 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 6.928 SL Erhvervsinvest ApSSL Erhvervsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 4.521 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 11.983 SL Erhvervsinvest ApSSL Erhvervsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2022Underskudd på DKK 2.096 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021Overskudd på DKK 5.843 SL Erhvervsinvest ApSSL Erhvervsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 12.442 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 5.952 SL Erhvervsinvest ApSSL Erhvervsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2020Underskudd på DKK 17.897 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 4.470 SL Erhvervsinvest ApSSL Erhvervsinvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. februar 2018 til 30. juni. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 31.324 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 29.575 LS ERHVERVSINVEST ApSLS ERHVERVSINVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2018StiftelseSL Erhvervsinvest ApSSL Erhvervsinvest ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Søren Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2017Søren Simonsen blir med i ledelsenLS ERHVERVSINVEST ApSSøren Simonsen erstatter Alvin Simonsen i ledelsen for LS ERHVERVSINVEST ApS etter en periode på 9 år.Se mere
2. november 2017Endring i eierkretsenLS ERHVERVSINVEST ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av LS ERHVERVSINVEST ApS. Søren Simonsen eier fortsat 25% av virksomheten.Se mere
14. august 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderAlcon A/S Svend Bisgaard Kristensen er trådt ind i direktionen hos Alcon A/S i stedet for Søren Simonsen. Les artikkel
11. august 2017 · Energy Supply DKHvem gik ud og hvem kom ind? Få overblikket herAlcon A/S Svend Bisgaard Kristensen er trådt ind i direktionen hos Alcon A/S i stedet for Søren Simonsen. Les artikkel