EG Region Midt- og Vestjylland ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Skov Christensen er medlem af ledelsen.
EG Region Midt- og Vestjylland ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mai 2020 til 31. desember 2020. Søren Skov Christensen er medlem af ledelsen.
BORUP OG SKOV PERSON- OG ERHVERVSBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Søren Skov Christensen er medlem af ledelsen.
Gitte Møller Thomsen erstatter Joakim Borup Carlsson i styret for BORUP OG SKOV PERSON- OG ERHVERVSBILER ApS etter en periode på 2 år. Søren Skov Christensen er medlem af ledelsen.
Joakim Borup Carlsson forlater ledelsen for BORUP OG SKOV PERSON- OG ERHVERVSBILER ApS etter en periode på 2 år. Søren Skov Christensen er medlem af ledelsen.
BORUP OG SKOV PERSON- OG ERHVERVSBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2011 til 30. september. Søren Skov Christensen er medlem af ledelsen.