4. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.TANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApSTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 990.905 TANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/STANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Strabo eier 50% av virksomheten.Se mere
8. maiUnderskudd på DKK 270.058 STRABO OG BYG ApSSTRABO OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarNy bransje: ComputerprogrammeringSTRABO OG BYG ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2023AdresseendringSTRABO OG BYG ApSSTRABO OG BYG ApS flytter til ny adresse i Randers NØ. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023AdresseendringTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApSTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApS flytter fra Randers C til Randers NØ. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Underskudd på DKK 1.783 TANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApSTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Underskudd på DKK 106.556 STRABO OG BYG ApSSTRABO OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Overskudd på DKK 3,1 mio.TANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/STANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Strabo eier 50% av virksomheten.Se mere
22. mars 2022Overskudd på DKK 347.892 TANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApSTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.TANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/STANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Strabo eier 50% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Underskudd på DKK 50.804 STRABO OG BYG ApSSTRABO OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2021Overskudd på DKK 506.601 TANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApSTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Underskudd på DKK 20.232 STRABO OG BYG ApSSTRABO OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.TANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/STANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Strabo eier 50% av virksomheten.Se mere
8. april 2020Underskudd på DKK 720.243 TANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApSTANDLÆGESELSKABET SØREN STRABO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2020Underskudd på DKK 164.990 STRABO OG BYG ApSSTRABO OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Strabo er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2020Overskudd på DKK 2,1 mio.TANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/STANDLÆGERNE STRABO & BORUP I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Strabo eier 50% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2019Søren Strabo forlater styretTANDKLINIKKEN I SUNDHEDSHUSET I/SSøren Strabo forlater styret for TANDKLINIKKEN I SUNDHEDSHUSET I/S etter en periode på 19 år.Se mere
16. oktober 2019Endring i eierkretsenTANDKLINIKKEN I SUNDHEDSHUSET I/SSøren Strabo er ikke lenger registrert som reell eier av TANDKLINIKKEN I SUNDHEDSHUSET I/S.Se mere