1. oktoberJohn Layland Barker blir med i styretTITAN Real Estate 2018 ApSJohn Layland Barker blir med i styret for TITAN Real Estate 2018 ApS. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktoberSøren Søgaard Suhr blir med i ledelsenTITAN Real Estate 2018 ApSSøren Søgaard Suhr blir med i ledelsen for TITAN Real Estate 2018 ApS.Se mere
1. oktoberSøren Skov Mogensen blir adm. direktørTITAN Real Estate 2018 ApSSøren Skov Mogensen blir adm. direktør i TITAN Real Estate 2018 ApS. Søren Søgaard Suhr er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
3. juliOverskudd på DKK 13 mio.ALPHA CONTAINERS A/SALPHA CONTAINERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. desember 2023. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 65 mio.TITAN CONTAINERS A/STITAN CONTAINERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 58 mio.Titan Storage Solutions A/STitan Storage Solutions A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilErstatning i styretTitan Storage Solutions A/S3 endringer i styret for Titan Storage Solutions A/S. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilHenrik Linde Thøgersen blir med i styretTITAN CONTAINERS A/SHenrik Linde Thøgersen erstatter Andreas Færk i styret for TITAN CONTAINERS A/S etter en periode på 4 år. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilSøren Søgaard Suhr blir med i ledelsenTitan Storage Solutions A/SSøren Søgaard Suhr blir med i ledelsen for Titan Storage Solutions A/S.Se mere
19. aprilSøren Skov Mogensen blir adm. direktørTitan Storage Solutions A/SSøren Skov Mogensen blir adm. direktør i Titan Storage Solutions A/S. Søren Søgaard Suhr er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. aprilSøren Søgaard Suhr blir med i styretALPHA CONTAINERS A/SSøren Søgaard Suhr blir med i styret for ALPHA CONTAINERS A/S.Se mere
1. aprilSøren Søgaard Suhr blir med i ledelsenALPHA CONTAINERS A/SSøren Søgaard Suhr erstatter John Layland Barker i ledelsen for ALPHA CONTAINERS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
29. januarAdresseendringTITAN CONTAINERS A/STITAN CONTAINERS A/S flytter til ny adresse i Taastrup. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023John Layland Barker blir ny styrelederTITAN CONTAINERS A/SJohn Layland Barker erstatter Carsten Nygaard Knudsen som styreleder hos TITAN CONTAINERS A/S etter en periode på 2 år. Søren Søgaard Suhr er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Søren Skov Mogensen blir adm. direktørTITAN CONTAINERS A/SSøren Skov Mogensen erstatter John Layland Barker som adm. direktør i TITAN CONTAINERS A/S. Søren Søgaard Suhr er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
15. august 2023Søren Søgaard Suhr blir med i ledelsenTITAN CONTAINERS A/SSøren Søgaard Suhr erstatter Mette Louisa Barker i ledelsen for TITAN CONTAINERS A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
18. november 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Sabro, Tasso, Welltec..Welltec A/S Anders Qvortrup Christensen er indtrådt i direktionen hos Welltec A/S og Welltec International ApS i stedet for Søren Søgaard Suhr (kilde: Les artikkel
18. november 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Cowi, The Drilling Company of 1972 og Silkeborg ForsyningWelltec A/S Anders Qvortrup Christensen er indtrådt i direktionen hos Welltec A/S og Welltec International ApS i stedet for Søren Søgaard Suhr (kilde: Les artikkel
18. november 2022 · Electronic SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerWelltec A/S Anders Qvortrup Christensen er indtrådt i direktionen hos Welltec A/S og Welltec International ApS i stedet for Søren Søgaard Suhr (kilde: Les artikkel
11. november 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos JWL, Semi-Stål, Wärtsilä..Welltec Africa ApS Anders Qvortrup Christensen er indtrådt i direktionen hos Welltec Africa ApS og Welltec Latinamerica ApS i stedet for Søren Søgaard Suhr (kilde: Les artikkel