16. augustCamilla Louise Nikander Levin blir med i ledelsenGl Landevej 13 ApSCamilla Louise Nikander Levin blir med i ledelsen for Gl Landevej 13 ApS. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. augustOverskudd på DKK 2,1 mio.SK Nybyg ApSSK Nybyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniEndring i eierkretsenLabour leasing ApSSøren Thomas Levin Knudstrup reduserer sitt reelle eierskap av Labour leasing ApS.Se mere
19. aprilCamilla Louise Nikander Levin blir med i ledelsenLabour leasing ApSCamilla Louise Nikander Levin erstatter Søren Thomas Levin Knudstrup i ledelsen for Labour leasing ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. aprilNy bransje: VikarbureauerLabour leasing ApSTidligere bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Søren Thomas Levin Knudstrup eier 100% av virksomheten.Se mere
19. aprilNytt navn: Labour leasing ApSSH Jord ApSSH Jord ApS skifter navn til Labour leasing ApS. Søren Thomas Levin Knudstrup eier 100% av virksomheten.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 45.024 Olivias Ejendomme ApSOlivias Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 9.114 SH Jord ApSSH Jord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 500.129 Knudstrup Holding ApSKnudstrup Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 744.860 SK Nybyg ApSSK Nybyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2023Søren Thomas Levin Knudstrup forlater ledelsenENTREPRISESELSKABET APTERING ANNO 1970 ApSSøren Thomas Levin Knudstrup forlater ledelsen for ENTREPRISESELSKABET APTERING ANNO 1970 ApS etter en periode på 2 uker.Se mere
25. august 2023Søren Thomas Levin Knudstrup blir med i ledelsenENTREPRISESELSKABET APTERING ANNO 1970 ApSSøren Thomas Levin Knudstrup blir med i ledelsen for ENTREPRISESELSKABET APTERING ANNO 1970 ApS.Se mere
25. august 2023Ny status NORMALENTREPRISESELSKABET APTERING ANNO 1970 ApSTidligere status: Under konkurs. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023Ny status UNDER KONKURSENTREPRISESELSKABET APTERING ANNO 1970 ApSTidligere status: Normal. Søren Thomas Levin Knudstrup eier 100% av virksomheten.Se mere
10. mars 2023StiftelseGl Landevej 13 ApSGl Landevej 13 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023AdresseendringSH Jord ApSSH Jord ApS flytter fra København Ø til Køge. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringSH Jord ApSTidligere bransje: Restauranter. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Nytt navn: SH Jord ApSOlivias Kro ApSOlivias Kro ApS skifter navn til SH Jord ApS. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022Overskudd på DKK 598.515 Knudstrup Holding ApSKnudstrup Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022Underskudd på DKK 17.950 Olivias Kro ApSOlivias Kro ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar til 30. juni. Søren Thomas Levin Knudstrup er medlem af ledelsen.Se mere