18. desember 2007Tage Georg Poulsen forlater styretHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/STage Georg Poulsen forlater styret for HADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S etter en periode på 29 år.Se mere
12. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2007Endring i eierkretsenHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S2 nye personer registrert som reelle eier av HADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
22. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
25. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
18. november 2005Nye navn i styretHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S2 nye medlemmer blir med i styret for HADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S. Tage Georg Poulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
24. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
29. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
23. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
20. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
20. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
21. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere
10. august 1978StiftelseHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/SHADSTEN TRANSPORTKOMPAGNI A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Tage Georg Poulsen er medlem av styret.Se mere