31. mai 2007Tage Skoubo Jensen forlater styretDANMAX A/STage Skoubo Jensen forlater styret for DANMAX A/S etter en periode på 11 år.Se mere
8. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2005Endring i eierkretsenDANMAX A/SDan Skoubo Jensen registrert som reell eier av DANMAX A/S. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
5. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortDANMAX A/SDANMAX A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. januar 1996 til 31. desember 1996. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
29. mars 1996Tage Skoubo Jensen forlater styretDANMAX INDUSTRIMONTAGE A/STage Skoubo Jensen forlater styret for DANMAX INDUSTRIMONTAGE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
7. mars 1996Nytt navn: DANMAX A/SVGH II NR. 17 A/SVGH II NR. 17 A/S skifter navn til DANMAX A/S. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
4. mars 1996Ny status UNDER KONKURSDANMAX INDUSTRIMONTAGE A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 1996Tage Skoubo Jensen blir med i styretVGH II NR. 17 A/STage Skoubo Jensen blir med i styret for VGH II NR. 17 A/S.Se mere
21. februar 1996Dan Skoubo Jensen blir med i ledelsenVGH II NR. 17 A/SDan Skoubo Jensen erstatter Niels Erik Westen-Jensen i ledelsen for VGH II NR. 17 A/S etter en periode på 2 måneder. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
12. desember 1995Tage Skoubo Jensen forlater styretDANMAX ENTERPRISE ApSTage Skoubo Jensen forlater styret for DANMAX ENTERPRISE ApS etter en periode på 13 år.Se mere
28. november 1995Ny status UNDER KONKURSDANMAX ENTERPRISE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere
27. juli 1995Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDANMAX INDUSTRIMONTAGE A/STidligere status: Normal. Tage Skoubo Jensen er medlem av styret.Se mere