6. mai · erhvervslivodense.dkMinus igen: Odense C-selskabet Co Group ApS får endnu et underskudSelskabet ledes af direktør Tahir Habib Choudhry. Les artikkel
6. maiUnderskudd på DKK 31.098 Co Group ApSCo Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2023StiftelseKildemosevej 21 ApSKildemosevej 21 ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2023StiftelseTahir Holding ApSTahir Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2023Ny status UNDER KONKURSColumbus Trans ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Tahir Habib Choudhry eier 100% av virksomheten.Se mere
15. august 2023Tahir Habib Choudhry forlater ledelsenColumbus Trans ApSTahir Habib Choudhry forlater ledelsen for Columbus Trans ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGColumbus Trans ApSTidligere status: Normal. Tahir Habib Choudhry eier 100% av virksomheten.Se mere
3. august 2023Overskudd på DKK 0 Co Group ApSCo Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2022Overskudd på DKK 46.334 Columbus Trans ApSColumbus Trans ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022AdresseendringCo Group ApSCo Group ApS flytter fra Odense V til Odense C. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2022Nytt navn: Co Group ApSSelskabet af 10. juni 2022 ApSSelskabet af 10. juni 2022 ApS skifter navn til Co Group ApS. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022AdresseendringSelskabet af 10. juni 2022 ApSSelskabet af 10. juni 2022 ApS flytter til ny adresse i Odense V. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Tahir Habib Choudhry blir med i ledelsenSelskabet af 10. juni 2022 ApSTahir Habib Choudhry erstatter Asmus Lars Brigsted i ledelsen for Selskabet af 10. juni 2022 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
29. juni 2022Nytt navn: Selskabet af 10. juni 2022 ApSWebforum Media ApSWebforum Media ApS skifter navn til Selskabet af 10. juni 2022 ApS. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2022Endring i eierkretsenWebforum Media ApSTahir Habib Choudhry registrert som reell eier av Webforum Media ApS.Se mere
3. august 2021Overskudd på DKK 0 Columbus Trans ApSColumbus Trans ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. april 2020 til 31. desember 2020. Tahir Habib Choudhry er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2020Endring i eierkretsenColumbus Trans ApSTahir Habib Choudhry registrert som reell eier av Columbus Trans ApS.Se mere
15. april 2020Tahir Habib Choudhry blir med i ledelsenColumbus Trans ApSTahir Habib Choudhry erstatter Columbus Mayeh Al-Hamdani i ledelsen for Columbus Trans ApS etter en periode på 7 dager.Se mere