30. juni 1998Johannes Norbertus Alphonsus Maria Cools blir med i styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/SJohannes Norbertus Alphonsus Maria Cools erstatter Takashi Tsuchiya i styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 17 år.Se mere
13. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortYAMAHA MOTOR DENMARK A/SYAMAHA MOTOR DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Takashi Tsuchiya er medlem av styret.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortYAMAHA MOTOR DENMARK A/SYAMAHA MOTOR DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Takashi Tsuchiya er medlem av styret.Se mere
3. mars 1997Erstatning i styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/S3 endringer i styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S. Takashi Tsuchiya er fortsatt styremedlem.Se mere
21. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortYAMAHA MOTOR DENMARK A/SYAMAHA MOTOR DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1995 til 31. desember 1995. Takashi Tsuchiya er medlem av styret.Se mere
22. juli 1994Takashi Tsuchiya forlater styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/STakashi Tsuchiya forlater styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 13 år. Takashi Tsuchiya er fortsatt styremedlem.Se mere
22. februar 1994Katsuyuki Yokota forlater styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/SKatsuyuki Yokota forlater styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 12 år. Takashi Tsuchiya er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 1993Toru Hasegawa forlater styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/SToru Hasegawa forlater styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 12 år. Takashi Tsuchiya er fortsatt styremedlem.Se mere
17. juni 1991Takeshi Kimura forlater styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/STakeshi Kimura forlater styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 10 år. Takashi Tsuchiya er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 1989Erik Grøndahl Blacha forlater styretYAMAHA MOTOR DENMARK A/SErik Grøndahl Blacha forlater styret for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 8 år. Takashi Tsuchiya er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 1989Erik Grøndahl Blacha forlater ledelsenYAMAHA MOTOR DENMARK A/SErik Grøndahl Blacha forlater ledelsen for YAMAHA MOTOR DENMARK A/S etter en periode på 8 år. Takashi Tsuchiya er medlem av styret.Se mere
29. oktober 1981StiftelseYAMAHA MOTOR DENMARK A/SYAMAHA MOTOR DENMARK A/S stiftes i bransjen engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse. Takashi Tsuchiya er medlem av styret.Se mere